Persoonsnaam |
Geboortedatum |
Geboorteplaats |
Bijzonderheden |
Minnis (Minnes), C. |
31-05-1898 |
Amsterdam |
Den Haag/ Amsterdam. 2e Voorzitter I.A.M.V. en voorzitter Comité van Actie Haagse Bomaanslag (1922). |
Minor, W. |
23-1884 |
Den Haag |
Den Haag. Schoenmaker. Voorzitter Schoenvereniging Volharding. Gemeenschappelijk Grondbezit. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). |
Mispelblom Beyer, ds. H.J. |
27-04-1896 |
Arnhem |
Boskoop/Schoonhoven/Arnhem/Leiden/Nieuwkoop/Dordrecht. Remonstrants predikant. Anarchistisch anti-militaristisch spreker (1934). Lid Kerk en Vrede. Spreekt voor Revolutionair Socialistische Verbond. Voorzitter afdeling I.A.M.V. Lijst revolutionairen (1925). Lid en penningmeester (tot 1926) van het Uitvoerend Comité van de I.A.M.B. In 1932 bestuurslid van J.V.A (1934). Lid van amnestiecomité voor bemanning van Zeven Provinciën. Redactie Vredesdaad (1938). Bestuur N.V.A. (1931). Comité voor Indische bannelingen (1927). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Medewerker De Nieuwe Koers (1931). Spreekt voor I.A.M.V. (Driehuis 1937). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Mitteltreiner |
09-04-1896 |
Hellevoetsluis |
Amsterdam. 1e Penningmeester W.A.C. en sectiehoofd der C.P. buurt Y.Y. |
Moederzoon, J.G. |
18-04-1883 |
Amsterdam |
Amsterdam. Schilder. Voorzitter SchildersverenigingNieuw Leven. Commissaris Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders (1922). |
Moelaert, C. |
12-04-1883 |
Delft |
Den Haag. Sigarenmaker. Voorzitter Haagse Pionier, onderafdeling Gemeenschappelijk Grondbezit. |
Moerbeek, van |
08-03-1895 |
Amsterdam |
Purmerend. Anti-militaristisch propagandist (1921). Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Moes, A. |
- |
|
Emmer Erfscheidenveen. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. |
Mol, H. |
17-02-1897 |
Rotterdam |
Amsterdam. Varensgezel. In Duitsland lid C.P. en Rode Garde. Oktober 1923 ontslagen uit gevangenis na 4 maanden straf wegens belediging Koningin. |
Molenaar, W.P. |
17-07-1888 |
Leiden |
Den Haag. Secretaris afdeling Landelijke Federatie Transportarbeiders. |
Molenkamp, Jan M. |
- |
|
Secretaris A.H.V. Streven naar Verbetering (1921). Commissie van onderzoek naar de gedragingen van Engelbertus Bouwman (1921). Spreker op vergadering A.H.V. Streven naar Verbetering (1921). Voorzitter P.A.S. Rotterdam. Revolutionair spreker en propagandist. Januari 1923 namens Federatie Transportarbeiders naar Rusland. Lijst revolutionairen (1925). |
Molenkamp, P. |
- |
|
Veendam. Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Molkenboer, Th.Ant.M. |
31-07-1884 |
Amsterdam |
Rotterdam. Stoker grote vaart/autogeenlasser. Secretaris Socialistische ZangverenigingNieuw Leven. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. |
Moller, R. |
01-01-1878 |
Wageningen |
Nijmegen. Penningmeester Landelijke Federatie Sigarenmakers. Referentie visumverlening Pierre Kolijnuk. |
Mooy, J.A. |
01-11-1875 |
Noordwolde |
Noordwolde. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923, tevens in 1922 kandidaat 2e Kamer. Lijst revolutionairen (1925). |
Mooy, Johannes |
03-06-1888 |
Noordwolde |
Noordwolde. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923 en 2e Kamer 1922. April 1925 voorzitter afdeling Socialistische Partij. Lijst revolutionairen (1925). Raadslid Weststellingwerf voor de R.S.P. in 1931. Bestuur N.A.S. (1935). Voorzitter P.A.S. (1939). Voorzitter afdeling R.S.A.P. en kandidaat Provinciale Staten (1939). Gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939). Bestuur Noordelijke Comité van Propaganda en Actie van het N.A.S. (1939). Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Mooy, P. |
12-03-1897 |
Haarlem |
Haarlem. Los werkman. Propagandist I.A.M.V. |
Moret, A. |
26-02-1896 |
Rotterdam |
Rotterdam. Reiziger. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lijst revolutionairen (1925). |
Moret, B. |
- |
|
Pernis. Kandidaat Sociale Partij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Mosterd, J. |
25-08-1893 |
Putten |
Apeldoorn. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Mourits, Jan, zie ook Bakker, Jan |
21-06-1895 |
Oud Beyerland |
Rotterdam. Communistische onderwijskracht (1929). Vooraanstaand communist en Spreekt voor I.A.M.V. Behoort tot oppositie in de C.P. Bestuurslid B.K.S.P. Lijstaanvoerder B.K.S.P. verkiezing Tweede Kamer (1925). Lijst revolutionairen (1925). Bestuur O.S.P. Spreker 1 meiviering O.S.P. Rotterdam (1932). |
Mulder, Gerhardus Lubbertus |
31-01-1885 |
Wildervank |
Sappemeer. Arbeider. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923, 1935). Kandidaat voor Provinciale Staten (1927, 1935). Raadslid Sappemeer voor de C.P.H. in 1931. Secretaris afdeling Sappemeer der C.P.N. (1932). Lijst links-extremistische personen (1939). Correspondent C.A.O.C. (1932). |
Mulder, H.G. |
13-11-1884 |
Wildervank |
Stadskanaal. Secretaris P.A.S. |
Mulder, H.H. |
07-05-1895 |
Utrecht |
Utrecht. Werkman. Brochurehandel der C.P. |
Mulder, J. |
- |
|
Westzaan. Ex-secretaris afdeling C.P. |
Mulder, Jac. |
13-09-1891 |
Borgsweer |
Borgsweer (Borgsmeer). Secretaris I.A.M.V afdeling Woldendorp. Tevens correspondentieadres anarchistische groep (1926). |
Mulder, R. |
11-06-1902 |
Amsterdam |
Hilversum. Kantoorbediende. Vooraanstaand anarchist. |
Muller, H.D. |
- |
|
Enschede. Zou valse passen verstrekken voor revolutionaire doeleinden. |
Muller, W. |
05-04-1883 |
Dokkum |
Zutphen. Agent voor de Tribune. |
Munier, J.J.F. |
14-03-1875 |
Amsterdam |
Amsterdam. Behanger. 2e Voorzitter Landelijke Federatieve Bond Meubelmakers onderafdeling Stoffeerders. 1e Voorzitter Geassociatie BehangersverenigingNieuw Leven. |
Munster, Gijsbert Jasper van |
10-11-1883 |
Gorinchem |
[Geboortedatum ook 10-10-1883]. Amsterdam. Onderwijzer. Medewerker Klassenstrijd (1925). Partijschool C.P.H. (1926). Verbannen uit Nederlands-Indië. Communistisch publicist. Voorzitter I.R.H. Holland (1928, 1933). Vertegenwoordiger. I.P.K. Initiatiefnemer Afstecod. Secretaris Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Aangesloten bij de C.P.H. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Lid commissie herziening statuten N.R.H. Voorzitter I.R.H. afdeling Amsterdam (1927). Getuigenisbijeenkomst N.R.H. (Amsterdam 1937). Penningmeester Hoofdbestuur De Dageraad (1937). Lijst links-extremistische personen (1939). Voorzitter I.R.H. Holland.Amsterdam. Onderwijzer. Bezoekt N.O.-Indië. Uitgezet wegens revolutionaire propaganda. Lijst revolutionairen (1925). |
Murer-Mathissen, M.S. |
28-03-1878 |
Aken |
Vaals. Kandidate C.P. verkiezing gemeenteraad en Provinciale Staten 1923. |
Muris, H. |
- |
|
Den Haag. 1e Secretaris I.A.M.V. (Comité Actie Groenendaal). Vrije Socialist. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. |
Musch, W. |
- |
|
Winschoten. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Mutsaers (Mutsaerts), Leo |
21-11-1882 |
Tilburg |
Haarlem. Sigarenmaker. Propagandist voor C.P. en I.A.M.V. Ex-gedelegeerde V.V.S.U. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Muyen, C.J. van |
21-02-1896 |
Den Haag |
Utrecht. Penningmeester afdeling Uitvoerend Comité Nooit meer Oorlog. Spreekt voor de C.P. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. |
Nab, Huibert (alias Haen) |
24-11-1890 |
Rotterdam |
[Geboortejaar ook 1898]. Rotterdam/ Overschie. Klerk Raad van Arbeid. Communist. Secretaris afdeling de Zaaier. Lijst revolutionairen (1925). Spreker tijdens de 1-mei viering te Rotterdam. Voorzitter van de ledenvergadering van het Rotterdamsch Dagblad. Voorzitter van de afdeling Rotterdam van de C.P.H. (1929). In 1925 geroyeerd uit de Zaaier. Spreker V.V.V.C. Rotterdam (1928). Sprak op 1-mei viering te Rotterdam. Secretariaat afdeling Rotterdam van de Liga tegen Imperialisme (1930). Klerk Raad van Arbeid. Penningmeester V.V.V.C. Rotterdam (1928). |
Nagel, Johannes Bernardus (alias Bern, J.N. van (d.) |
30-09-1899 |
Rotterdam |
Rotterdam/Enschede/ woonplaats onbekend (1939). Kantoorbediende. Districtsleider van Dekamps Handel Mij. te Enschede (1926). Communist. Redacteur Jonge Communist onder pseudoniem J.N. v.(d.) Bern. Lid hoofdbestuur de Zaaier. Verloofd met L.S.D. Pattenier. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Nagel, L.Th. |
14-04-1873 |
Rotterdam |
Rotterdam. Broodbakker. Bestuurslid afdeling C.P. tot 1925. Lijst revolutionairen (1925). |
Nas, Gerhard Reinhard |
09-08-1900 |
Rotterdam |
Rotterdam. Los arbeider. Leider communistische kindergroep. Sectiebestuur C.P.N. (1937). Spreker. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Neefjes, G. |
08-12-1895 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman Abattoir. Commissaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst, onderafdeling Abattoir. |
Neefkes, J. |
- |
|
Schagen. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Neer, S. v.d. |
- |
|
Noord-Scharwoude. Secretaris afdeling Langendijk I.A.M.V. (1926). |
Nekeman, C.J.J. |
20-10-1885 |
Den Haag |
Den Haag. Timmerman. 1e Secretaris Ontspanningsschool Hoop der Toekomst. |
Nekeman, G. |
21-12-1880 |
|
Den Haag. Behanger. 2e secretaris Ontspanningsschool Hoop der Toekomst. |
Nelck, Martinus P. |
17-01-1891 |
Den Haag |
Den Haag. Anarchist. Veel in Duitsland; op illegale wijze de grens overgestoken. Band met Algemeine Arbeiter Union. |
Nieboer, Jan |
25-11-1884 |
Appingedam |
[Geboortedatum ook 25-05-1884]. Delfzijl (Arnsum)/ Beverwijk. Anti-militaristisch propagandist (1921). Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Ex-secretaris I.A.M.V. afdeling Delfzijl. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Nierop, Ary van |
12-09-1901 |
Rotterdam |
Willemstad. Onderwijzer. In Rotterdam bestuurslid Vrije Jeugd Verbond. |
Nies, F.J. |
31-10-1888 |
|
Arnhem. Metaalbewerker. Voorlopig bestuur lid W.A.C. |
Niesen, B.F. |
05-08-1895 |
|
Amsterdam. Commissaris Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige bedrijven. |
Nieuwenburg, B.J. |
19-03-1881 |
Delft |
Rotterdam. Sectiehoofd der C.P. |
Nieuwenhuis, Roelof |
18-02-1896 |
Bloemendaal |
Zuilen (bij Maarssen).. Brievenbesteller. I.R.H. (1927). Secretaris afdeling Utrecht Nooit meer Oorlog. Is 1e secretaris P.A.S. Secretaris Comité tegen Oranje. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten. Behoort tot de oppositie in de C.P. Secretaris en propagandist postpersoneel Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst (1926). Leider van de Centrale Bond van Overheidspersoneel (1934). Was destijds communist. Lijst revolutionairen (1925). Benoemd tot districts propagandist N.A.S., standplaats Rotterdam. Lijst revolutionairen (1925). |
Nieuwenhuizen, J. |
- |
|
Zaandam (1924)/België (1926). Revolutionair. Secretaris P.A.S. (1924). |
Nieuwenkamp. R. |
- |
|
Utrecht. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Nieuwkerk, W.J. van |
29-06-1880 |
Rotterdam |
Amsterdam. Hofmeester. Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Voedingsmiddelen, onderafdeling Drankbereiders. Anarchist. |
Nieuwstad, M.G. |
- |
|
Gorinchem. Lid C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. |
Nijhof, G. |
03-02-1885 |
Deventer |
Amersfoort. Kandidaat C.P. Provinciale Staten en gemeenteraadverkiezing 1923. |
Nijhuis, G.J. |
- |
|
Enschede. Kandidaat Sociale Partij gemeenteraad 1923. |
Nijhuis, Hendrik Jan |
17-11-1886 |
Hengelo |
Hengelo/Den Haag/ Amerika. Schilder. Communist. Propagandist C.P. voor Zuid-Limburg. Was in 1921 als gedelegeerde te Moskou. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Nijhuis, M. |
01-07-1874 |
Hengelo |
Hengelo. Schilder. Secretaris P.A.S. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. |
Nijhuis-van d. Puil, J., zie ook Wolda-v.d. Puil |
18-06-1882 |
Leeuwarden |
Den Haag/ Amerika. Echtgenote van H.J. Communiste. Ex-lid C.P gemeenteraad. 2e Voorzitter Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Nijman, J. |
- |
|
Hilversum. Secretaris Vrije Socialistische Groep. Bezocht de congressen van het Sociaal Anarch. Verbond. |
Nijsen, J.G.M. |
19-09-1889 |
Rotterdam |
Rotterdam. Kelner. Lid verkiezingscommissie Rapaille Partij. |
Nijveen, H. (of M.) |
- |
|
Sappemeer. Anti-militaristisch propagandist (1921). In 1926 secretaris Vrije Socialist. Groep. Ex-secretaris I.A.M.V. Anarchist. Naar de Vrijheid (1933). |
Nipius, Ad. |
12-03-1892 |
Rotterdam |
Rotterdam. Los werkman. Lid verkiezingscommissie Rapaille Partij. |
Noordenbos, Fr. |
07-05-1877 |
Wemeldinge |
Amsterdam. Werkman gasfabriek. 2e Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Gaswerkers; Administratie De Fakkel (orgaan van die Bond). |
Noordhof, G. |
29-10-1892 |
Slochteren |
Amsterdam. Sectiehoofd Vakvereniging Commissie Cellenbouw. |
Nooter |
- |
|
Amsterdam. Sectiehoofd Vakvereniging Commissie Cellenbouw. |
Nooter, de |
- |
|
Amsterdam. Communist. Leider subconferentie van zeelieden en havenarbeiders bij congres tegen Oorlog en Fascisme, Utrecht 1933. Landelijke leiding R.V.O. Scheepvaart. Wordt in 1925 bij terugkomst uit Rusland in Duitsland aangehouden. |
Nooyer-Moerland, J. de |
24-09-1892 |
|
Vlissingen. Voorzitster communistische vrouwenclub. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. Behoort tot oppositie in de C.P. |
Ocke (Ocké), A. |
- |
|
Rotterdam. Penningmeester W.A.C. tot 1925. Lijst revolutionairen (1925). |
Odendaal, G. |
- |
|
Deventer. Voorzitter Landelijke Federatie Metaalbewerkers. afdeling |
Offermans, J. |
- |
|
Kerkrade. Bestuurslid afdeling C.P. (1920). Broer van W.J. Offermans. Vertrokken naar Duitsland. |
Offermans, Willem Joseph |
05-04-1893 |
|
Kerkrade. Herbergier. Gastheer vergadering afdeling C.P. (1920). Communist. Voorzitter C.P.H. afdeling Kerkrade (1920). Ex-voorzitter afdeling C.P.H. In gevangenis te Leeuwarden tot 1927. Lijst revolutionairen (1925). Was in 1938 in naam nationaal-socialist. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Olderson, H.A. |
15-01-1870 |
Amsterdam |
Amsterdam. Timmerman. Voorzitter Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. |
Olree, H. |
06-03-1881 |
Rotterdam |
Oosterbeek. Meubelmaker. Secretaris Bond Religieuze Anarcho-Communisten. Voorzitter afdeling I.A.M.V. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. |
Oly, G. |
18-01-1870 |
Utrecht |
Utrecht. Bestuurslid afdeling C.P. |
Oly-ten Bouhuys, J.G. |
- |
|
Haarlem. Penningmeester-secretaris Vrouwen Werk Comité Hulp aan Rusland. |
Ommen (Omme), Antonie van |
23-03-1892 |
Brummen |
Enschede. Koopman. Oud-lid C.P. gemeenteraad. Behoort tot oppositie in de C.P. Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Ommerink-Lammers |
- |
|
Enschede. Secretaresse Revolutionair Socialistisch Vrouwencomité. |
Oordt, W.C. van |
13-03-1868 |
Lausanne |
Nijkerk/Wageningen/ Den Haag. Rijksontvanger. Vooraanstaand communist. Werkt niet in het openbaar. Overgeplaatst naar Wageningen (1926). Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Oorschot, Levinus Petrus van |
21-12-1885 |
Vlissingen |
Vlissingen. Broodbezorger. S.D.A.P. Voorzitter afdeling S.D.A.P. (1938). Lid gemeenteraad Socialistische Partij 1923. Kandidaat Socialistische Partij verkiezing Provinciale Staten 1923. Voorzitter afdeling De Dageraad (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Oorschot-Smallegange, van |
- |
|
Vlissingen. Kandidate Socialistische Partij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Oort, G. van |
01-08-1871 |
Amsterdam |
Amsterdam. Voermansknecht. Secretaris Bond Anarcho-Communisten (1926). 2e Secretaris Centraal Comité Bond Religieuze Anarcho-Communisten. |
Oosten, H.D.C. van |
10-10-1882 |
Delft |
Utrecht. Timmerman. Communist. Gemeenteraadslid voor de C.P. Voorzitter der afdeling C.P. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Commissaris Nooit meer Oorlog afdeling Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Aangehouden wegens ronselen voor de Regeringstroepen in Spanje (1937). Bestuur afdeling C.P.N. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). Ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937). |
Oosten, Volkert (van) |
16-11-1898 |
Amsterdam |
Amsterdam. Magazijnbediende. Anarchist. Administrateur Brochuredepot Landelijk Comité I.A.M.V. Dienstweigeraar. In juli 1918 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. In april 1925 benoemd tot secretaris afdeling I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Landelijk Comité I.A.M.V. (1931). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Oosten, W. van |
27-08-1889 |
Amsterdam |
Amsterdam. Steenhouwer. 1e Secretaris Federatie Sociaal Anarch. Jongeren afdeling Amsterdam. Brochuredepothouder I.A.M.V. |
Oosten-Bolt, H.P. van |
22-05-1896 |
Amsterdam |
Amsterdam. 2e Secretaris afdeling I.A.M.V. Correspondentieadres I.T.T.O. Penningmeester van het Landelijk Comité I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Lijst revolutionairen (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. |
Oosterbroek, Pieter |
05-08-1903 |
Heer Hugowaard |
[Geboortejaar ook 1900]. Noord-Scharwoude/Nieuwe Niedorp/Best/ Frankrijk. Anarchist. Ex-dienstweigeraar. Spreekt voor I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939). Bewoner van communistische nederzetting de Ploeg (1926). Leeft daar in concubinaat met Leentje van Buren. Veroordeeld wegens belediging van en verzet tegen de politie. |
Oosterhuis, B.Kl. |
21-08-1889 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkster. 2e Secretaresse Nederlandse Federatie Pers. Openbare Dienst onderafdeling Gasthuizen. |
Oosterling, mw. R. |
- |
|
Hardegarijp. Kandidate C.P.verkiezing Provinciale Staten 1923. |
Oostrom, Cornelis van |
27-04-1892 |
Utrecht |
Utrecht. Behanger. Communist. Bestuurslid plaats. Comité Steun aan Rusland. Organisatie Volkscongres Utrecht 1932. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Oostrom, Fr. |
02-10-1884 |
Delft |
Amsterdam. Elektricien. Secretaris Nederlandse Federatie Pers. Openbare Dienst onderafdeling Elektriciteitswerken. |
Oostrum, A. van |
- |
|
Den Haag. Secretaris Timmerlieden Vereniging V.I.O.S. Lid Commissie cantinefonds dienstweigeraars. |
Opmeer, A. |
- |
|
Hoorn. Anti-militaristisch propagandist (1921). Anarchist. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Os, Sal den |
20-03-1879 |
N. Amstel |
Amsterdam. Steenzetter. Commissaris P.A.S. Penningmeester Associatie Steenzetters De Samenwerking. Agent 'de Toekomst'. |
Ottema, W. |
- |
|
Almelo. Kandidaat C.P. voor gemeenteraadverkiezing 1923. |
Otten, R. |
27-09-1891 |
Deventer |
Deventer. Chocoladebewerker. Kandidaat Sociale Partij verkiezing Provinciale Staten 1923. |
Oud, D. |
14-06-1891 |
Graft |
West Graftdijk. Anti-militaristisch propagandist (1921). Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Ouden, Pieter Cornelis den |
29-05-1879 |
Gouda |
Rotterdam. Bestuurslid communistische onderwijzersvereniging. Secretaris Federatie Zuid Holland der C.P. Voorzitter afdeling Rotterdam der C.P. tot 1926, daarna 1e penningmeester. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Lid Wijnkoopgroep (C.P.H.C.C.). |