Persoonsnaam |
Geboortedatum |
Geboorteplaats |
Bijzonderheden |
Schilp, Dirk |
11-10-1893 |
Haarlem |
Amsterdam. C.P.H. en N.A.S. (1926). R.S.P. Bestuur R.S.A.P. 2e Voorzitter Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst (1921, 1923, 1924, 1928, 1934), 1e voorzitter (bezoldigd) afdeling Amsterdam Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. Agent Intern. Organisatie en Propaganda Comité. Voorzitter P.A.S. (1924). Bestuur (gesalarieerd) N.A.S. in 1935. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Spreekt voor Haags Vak Comité (1927). Comité van Verweer tegen Reactie, Fascisme en Oorlog (1933). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schilthuizen, Hendrik |
07-02-1880 |
Leiden |
Den Haag. Commissaris N.A.O. Den Haag. Voorzitter W.A.C. In 1925 afgetreden als voorzitter W.A.C. Lijst revolutionairen (1925). |
Schimmel, Herman |
23-04-1905 |
Amsterdam |
Amsterdam. Secretaris afdeling Amsterdam Soc. Anarch. Verbond. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schippers, D.M. |
- |
|
Enschede. Rijwielhersteller. Voorzitter Onafhankelijke Bond Metaalbewerkers. |
Schmidt, G.N.J. |
28-11-1870 |
Amsterdam |
Amsterdam. Beeldhouwer. Commissaris Federatieve Bond Meubelmakers. |
Schnitzler, J.W.A. |
- |
|
Arnhem. Voorzitter Sociale Partij. Lijst van Nederlandse revolutionairen (1924). |
Schnur, W. |
02-- |
|
Amsterdam. Mandenmaker. Ex-2e Voorzitter W.A.C. Commissaris Centraal Comité Buurthuurdersverenigingen. |
Schoemaker (Schoenmaker), W.J. |
13-09-1895 |
Deventer |
Deventer. Los werkman. kandidaat Rapaille Partij Provinciale Staten verkiezing 1923. |
Schols, F.H. |
26-09-1868 |
Den Bosch |
Utrecht. Smid. 2e Penningmeester P.A.S. Lid C.P. |
Schoonen, A.I. |
01-11-1883 |
Zierikzee |
Zierikzee. Sigarenmaker. Secretaris P.A.S. |
Schoonlingen, Jelle |
23-01-1874 |
Beetgum |
Den Haag. Winkelier. Anarchist. Volgeling A.L. Constandse. Spreker. Voorzitter Haagse Vrije Socialisten. Vrijdenkersvereniging 'De Dageraad'. 2e Voorzitter I.A.M.V. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schoppen, H. |
- |
|
Tijnje. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Schoppen, Sietze (2) |
19-04-1898 |
Tjalleberd |
Tijnje/ Varseveld (Wisch). Zuivelarbeider. Anarchist. Secretaris afdeling I.A.M.V.Secretaris Vrije Socialistische Groep.Lijst revolutionairen (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925 en 1927. Correspondent Vrije Groep te Tijnje. Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Schoppert, Gerrit |
16-12-1884 |
Ambt Almelo |
Almelo. Wever. Ex-voorzitter P.A.S. Vice-voorzitter afdeling Syndicalistische Federatie van Textielarbeiders (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schorren, E. |
- |
|
Almelo. Secretaris Federatie van Transportarbeiders. |
Schouwink, Hendrik |
05-12-1875 |
Lonneker |
Lonneker/ Enschede. Secretaris afdeling C.P. Lid C.P. gemeenteraad Lonneker. Kandidaat gemeenteraad Enschede voor de R.S.P. (1934). Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Schouwink, mw. |
- |
|
Enschede. Voorzitster Revolutionair Socialistische Vrouwencomité. |
Schreuders, G.F.C.J. |
02-01-1886 |
Brielle |
Den Haag/ Utrecht. Sigarenmaker. Penningmeester afdeling I.A.M.V. Wegens arrestatie Posthoorn tijdelijk secretaris. Anarchist. Bestuur afdeling Utrecht der R.S.A.P. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schreur, R. v.d. |
10-02-1884 |
Watergraafsmeer |
Amsterdam. 2e Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Ambtenaren Openbare Dienst. |
Schriever, B. |
20-03-1891 |
Haarlem |
Rotterdam. Bootwerker. kandidaat Rapaillepartij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Schrijver, H.D. |
06-01-1879 |
Goes |
Amersfoort. Voorzitter afdeling C.P. en lid C.P. gemeenteraad. Lid C.P. gemeenteraad. Kandidaat C.P. Provinciale Statenverkiezing 1923. Partijraad C.P.H. (1924). Agent F.I.M. (1930); reist rond en distribueert Russische films in het Zuiden van Nederland. |
Schrijver, J.H. |
04-02-1887 |
Rotterdam |
Rotterdam. Los werkman. Lid verkiezingscommissie Rapaille Partij. |
Schuiten, Cornelis |
- |
|
Zandvoort. Voorzitter afdeling C.P.H. |
Schuiten, H.J.Th. |
16-04-1888 |
Groningen |
Amsterdam. Opperman. Bestuurslid Nederlandse Federatie Transportarbeiders. |
Schuiten, Harm |
22-02-1883 |
Groningen |
Groningen. Anarchist. Voorzitter P.A.S. Voorzitter F.I.S. |
Schurink, H. |
- |
|
None |
Schut, ing. (ir.) Pieter (alias Dam, A. van) |
10-10-1891 |
Ermelo of Nunspeet |
[Geboortejaar ook 1901]. Schiedam/ Amersfoort. Leraar Gemeentelijk Gymnasium Amersfoort (1929)/ privaatdocent R.U. Utrecht. Vooraanstaand communist, later linkervleugel S.D.A.P. Voorzitter 'Komende Cultuur'. Communistische onderwijskracht. Technisch adviseur/ bestuurslid (1932, 1933) O.S.P. Socialistische Arbeidersweer (1932). Ondertekent kandidatenlijst R.S.A.P. (1935). R.S.A.P. Verkoopt 'De Communistaan soldaten (1926). Redacteur 'De Socialist(1930). Anti-militarist. Steun aan Rusland. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Schutsseler, A.J.H. |
28-05-1892 |
Amsterdam |
Amsterdam. Commissaris Federatieve Nederlandse Bond Arbeiders Tabaksindustrie. |
Schutz, R.A. |
15-05-1892 |
Hamburg |
Den Haag. Penningmeester schoenmakersassociatie 'Volharding ', onderafdeling 'Gemeenschappelijk Grondbezit'. |
Schuurman, Dina |
05-06-1876 |
Kampen |
Haarlem. Propagandiste I.A.M.V. |
Schuurman, Herman Jan |
05-08-1897 |
Haarlem |
Haarlem/Utrecht/Best. Badknecht ziekenhuis/metselaar. Koerier voor de C.P.H. Anarchist en revolutionair spreker en propagandist. Bewoner van de communistische nederzetting 'De Ploeg'. Leiding Pinkstermobilisatie V.J.V. (1926). Spreekt voor I.A.M.V. (Amsterdam 1926). Utrecht. Ontslagen als badknecht in het ziekenhuis. Zwerft nu veel in het noorden. Lijst revolutionairen (1925). |
Schuurman, J.B.L. |
16-07-1885 |
Amsterdam |
Amsterdam. Kruier. Voorzitter Buurthuurdersvereniging. Het Centrum. Commissaris Centraal Comité Buurthuurdersverenigingen. |
Schuurmans, J.Th. |
03-03-1883 |
Zevenaar |
Schiedam. Secretaris P.A.S. Is lid van de C.P. |
Schweertman, Bouke |
30-11-1871 |
Beerta |
Nieuweschans. Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923, 1935). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Secreve (Secrève), Pieter Abraham |
17-11-1887 |
Heerenveen |
Amsterdam. Kantoorbediende. Revolutionair socialist. Ex-secretaris K.A.P.H. Is geroyeerd. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Seegers, Leendert (alias Zandberg) |
19-05-1891 |
Amsterdam |
Amsterdam. Magazijnbediende. Communist. Spreker. Partijraad C.P.H. voor vakverenigingscommissie (1924). Oppositie in de C.P.H. (1925). Medewerker 'Klassenstrijd(1925). Delegatie naar EKKI (1925, 1926). Leiding C.P.H. [secretaris] (1926, 1928). Voorzitter Amsterdamse Bureau der C.P.H. (1926). Penningmeester C.P. Correspondentie De Tribune (1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad en Provinciale Staten. Gemeenteraad Amsterdam (1928, 1934, 1938). Voorzitter afdeling Amsterdam sectie Indische Buurt en de Eilanden (1927). Bestuurslid Federatie Noord-Holland - Utrecht van C.P. (1926). Gemeenteraad Amsterdam (1935). In 1938 leider van een commissie die gelden bijeen brengt voor een propagandacampagne voor het Volksdagblad. Administratie De Roode Post. Centrale Raad I.R.H. (1926). Secretaris I.A.H. Holland. Voorzitter V.V.V.C. Redacteur De Roode Havenarbeider. Leidt vergadering C.P.H., R.V.O. en W.S.C (Amsterdam 1932). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Partijbestuur C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). Partijbestuurder en voorzitter van de C.P. afdeling Amsterdam (1926); afgevaardigde van de C.P.H. te Moskou bij het internationale congres (1925). Voorzitter van de C.P.H. afdeling Amsterdam. Amsterdam. Communist. De rode Havencel (1930). Amsterdam. Lid gemeenteraad (1931). Hoofdbestuur C.P.H. (1925). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen (1937). |
Segaar, W.F. |
16-02-1889 |
Sloten |
Amsterdam. Werkman Gasthuis. Commissaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Gasthuizen. |
Segaar, W.F. (2) |
23-12-1862 |
Leiden |
Amsterdam. Commissaris Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige bedrijven. |
Semaoen (alias Soleiman) |
1898 |
Modjokerto |
[Geboortejaar ook 1890]. Amsterdam/Moskou/ Oost-Azië. Communist. Leider communistische vakbeweging in Nederlands-Indië (1919-1923). Uit Indië gezet wegens communistische propaganda. Lid commissie EKKI voor Nederlandse kwestie (1925). Mei 1925 lid hoofdbestuur C.P. als vertegenwoordiger Indonesische partij. Treedt ook op in Nederland als revolutionair spreker. Communistische Partij China toont interesse na zijn terugkeer uit Rusland i.v.m. revolutionaire ontwikkeling in N.O.I. Congres Derde Internationale (Moskou 1926). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1927). Voorzitter Hoofdbestuur S.P.L.I. (1924). Presidium Ekki (1926). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Serlier, A. |
29-06-1898 |
Rotterdam |
Rotterdam. Timmerman. Secretaris W.A.C. Behoort tot oppositie in de C.P. |
Serlier, H.B. |
25-10-1895 |
Hilligersberg |
Rotterdam. Timmerman. Sectiehoofd C.P. Delftshaven. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Bedankt in 1925 als bestuurslid afdeling Communistische Partij. Lijst revolutionairen (1925). |
Setten, Jac. van |
24-04-1894 |
N. Amstel |
Amersfoort. Meubelmaker. Vooraanstaand revolutionair en anti-militarist. |
Seymoer, J.M. |
15-12-1899 |
Vlissingen |
Koog a/d Zaan. Voorzitter Nederlandse Federatie Arbeiders Voedingsmiddelen. |
Seyts, Corn. |
20-05-1864 |
Leiden |
Haarlem. Smid. Vooraanstaand lid C.P. Secretaris P.A.S. |
Siebelink, Cornelis |
25-06-1888 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman Gemeentelijke Tram. Revolutionair. Voorzitter Vereniging Werklieden in Openbare Dienst. Anarchistisch spreker. Commissaris Nederlandse Syndicalistische Vereniging van Overheidspersoneel. Lijst revolutionairen (1925). Ronselt voor Spanje (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Siep, D. |
10-08-1886 |
|
Arnhem. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Voorzitter Ontwikkelings- en Ontspanningsschool 'de Toekomst'. Secretaris P.A.S. Lijst van Nederlandse revolutionairen (1924). |
Siewertsz van Reesema (Sieuwerts van Reesema), William Carl |
18-08-1882 |
Rotterdam |
Amsterdam/ Moskou (1939). Journalist. Communist (1920). Bestuur C.P.H. (1921, 1928).Werkzaam bij de R.V.I. Persoonlijk tegenstander van Wijnkoop. Penningmeester Federatie Handelspersoneel (1921). Was bestuurder communistische propaganda fractie en administrateur Tribune. Is geroyeerd als behorende tot de oppositie (1923).Comité voor de Derde Internationale (1923). Naar Moskou namens oppositie (1923). December 1924 naar Moskou en daar in dienst van de rode Vak Internationale als journalist. Schrijft in Tribune (1927). Vertrouwensman C.P.H. in Moskou (1928). Bestuurder Drukkerij Atalanta (1932). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Siewertsz van Reesema-Rozenburg, H. |
09-12-1893 |
Leeuwarden |
Amsterdam. Onderwijzeres. Secretaresse communistische onderwijzersvereniging afdeling Amsterdam. Behoort tot oppositie. December 1924 naar Moskou vertrokken. Aldaar in dienst RVI als journalist. Lijst revolutionairen (1925). |
Sijtsema (Sijtema), G. |
01-10-1891 |
|
Sappemeer. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Sijtsma, A. |
15-07-1894 |
Franeker |
Franeker. Secretaris Vrije Socialistische Vereniging. Boek en brochurehandel Vrije Socialisten Bestuurslid afdeling I.A.M.V. (1926). |
Simons, J. |
- |
|
Arnhem. Secretaris-penningmeester groep Socialistisch Anarchistisch Verbond. Lijst van Nederlandse revolutionairen (1924). |
Singer, K. |
- |
|
Alkmaar. Secretaris afdeling C.P. |
Sinke, C. |
05-11-1889 |
Vlissingen |
Middelburg. Metaalslijper. Secretaris P.A.S. (1926). |
Sinkens, W. (of H.) |
- |
|
Den Haag. Voorzitter Haagse Ontspanningsschool. |
Sinot, P.H. |
12-04-1892 |
|
Oude Pekela. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Sirach, Eduard |
15-02-1895 |
Amsterdam |
Amsterdam/Den Helder/Rotterdam (mei 1926). Zeeman. Lid N.A.S. Lijst revolutionairen (1925). Oprichter van een vereniging voor marinepersoneel. Oppositie in R.S.P.; geroyeerd (1932). 1e Secretaris W.A.C. (1923). Behoort tot de oppositie in de C.P. (1927). Bestuurslid Amsterdamse oppositiegroep. |
Sitter, J. |
01-08-1889 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman gasfabriek. 2e Penningmeester Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Gaswerkers. Administrateur van de Fakkel, orgaan van die afdeling. |
Slaa, M.A.G. te |
13-05-1876 |
Amsterdam |
Amsterdam. Voorzitter schildersgezellen. Anarchist. Secretaris Federatie van Schilders en commissaris W.A.C. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Slaghuis, H.F. |
- |
|
Almelo. Lid C.P. Gemeenteraad 1923 en kandidaat C.P. Provinciale Statenverkiezing 1923. |
Slaghuis-Grosse Wiegtert (Grosse Wiegerts), M.F. |
- |
|
Almelo. Kandidate C.P. gemeenteraadverkiezing 1923. |
Slichting, W.F. |
16-11-1871 |
Schiedam |
Amsterdam. Bierbottelaar. Secretaris afdeling Amsterdam Sociale Partij. Administrateur Recht voor Allen. Bestuurslid Nooit meer Oorlog-beweging. Kandidaat Sociale Partij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Slikker, K. |
- |
|
Broek op Langendijk. Voorzitter afdeling Langendijk der I.A.M.V. |
Slooten, Willem Arie |
15-04-1900 |
Wormerveer |
Wormerveer/ Krommenie. Chocoladebewerker/ Los werkman. Anarchist. Dienstweigeraar. In februari 1920 veroordeeld tot 4 maanden en in juni 1920 tot 5 maanden en 5 jaar ontzegging. 2e Secretaris afdeling I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Bestuur Cultuurkring 'Zaanstreek' (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Slottje, A. |
- |
|
Lonneker. Werkman. Bestuurslid afdeling C.P. (1932). |
Sluyter, A. |
25-05-1878 |
Kampen |
Arnhem. Anarchist. |
Smals, H.H.J. |
28-02-1897 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman abattoir. Commissaris Nederlandse Federatieve Bond Pes. Openbare Dienst, onderafdeling Abattoir. |
Smit (2) |
- |
|
Lid uitvoerend comité Noordelijke groepen Soc. Anarch. Verbond. |
Smit, J. (3) |
29-10-1872 |
|
Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lid gemeenteraad Finsterwolde. |
Smit, Jan |
07-12-1891 |
Zuidbroek |
Sappemeer. Letterzetter. Anarchist. Exploiteert met R. Dontje een handelsdrukkerij. Secretaris Vrije Socialistische groep, aangesloten bij I.A.M.V. Gaat veel om met A.L. Constan(d)se. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Smit, Joh. |
- |
|
Zuidbroek. Secretaris Vrije Socialistische groep. Lid Uitvoerend Comité Soc. Anarch. Verbond. |
Smit, Siemen |
29-10-1895 |
|
Finsterwolde. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Ex-raadslid. Lijst van links-extremistische personen (1939). |
Smits, Hendrikus Wouter |
15-08-1877 |
Culemborg |
Culemborg. Sigarenfabrikant. Voorzitter 'Vrije Groep'. Geabonneerd op De Dageraad (1937). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Smits, Willem |
15-05-1889 |
Oldeboorn |
Lochem. Onderwijzer M.U.L.O. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Correspondent C.A.O.C. (1932). Bekleedt geen functie meer in C.P.N.-afdeling, maar werkt op de achtergrond (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Sneevliet, Hendricus Josephus Franciscus Marie (alias Maring alias Brouwer alias Marion alias Andresen alias Gni-Kong-Ching) |
13-05-1883 |
Rotterdam |
[Geboortedatum ook 12 of 13 mei 1883]. Amsterdam/ Bergen/ Rotterdam/ Apeldoorn. Indische Sociaal Democratische Vereniging (1919). Uit Indië gezet wegens communistische propaganda (1919). Bezocht congressen 3e Internationale te Amsterdam (1920) en Moskou. Is vertrouwensman van Moskou voor Nederland. Behoort tot de oppositiegroep. I.A.M.V. (1921). Lid van het partijbestuur van de C.P. (1924; tot 1928; 1926; bedankt in 1926). Politiek Bureau C.P.H. (1924).Voorzitter van het N.A.S. Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen. Lijst revolutionairen (1925). Voorzitter van het N.A.S. (1924, 1925, 1929, 1935, 1938, 1939). Redacteur 'Klassenstrijd' (1925). Spreekt voor C.P.H./ Zaaier (Rotterdam 1926). R.S.P. (1928 tot 1935). Lid Provinciale Staten Noord-Holland. Bestuur R.S.C. (1928). Voorzitter van het N.A.S. (1928). Bond v. Socialistische Intellectuelen. Trotskist. Voorzitter van het dagelijks bestuur van de R.S.P. (1929). Secretaris R.S.A.P. Voorzitter (1929) en partijsecretaris N.A.S. Comité van Verweer tegen Reactie, Fascisme en Oorlog (1933). Voorzitter R.S.A.P. Redactielid 'De Nieuwe Fakkel'. Secretaris R.S.A.P. (1935, 1936). Leider Trotskisten in Nederland. Redactie De Nieuwe Fakkel (1935). Redactie De Arbeid. Na proces in de gevangenis. Kamerlid R.S.P. en R.S.A.P. (1933-1937). Revolutionair-socialistische vakbonds- en partijleider (R.S.A.P. vanaf 1935)). Lid commissie I.A.F. in 1938. Voorzitter Dagelijks Bestuur R.S.A.P. in 1938. Redactie 'De Roode October' (1938). Gemeenteraad Amsterdam (1939). |
Snel, F.J. |
19-08-1873 |
Amsterdam |
Amsterdam. Los werkman. Voorzitter Dok- en Veemarbeiders. |
Snijders, Jos |
11-08-1881 |
Amsterdam |
Amsterdam. Sigarenmaker. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Secretaris Vrije Socialistische Groep. Penningmeester Landelijke Federatie Soc. Anarchisten. Secretaris Bond Rationalistische Opvoeding. 2e Secretaris Landelijke Federatie Soc. Anarch. afdeling Amsterdam. 1e Penningmeester afdeling Amsterdam Federatieve Bond Arbeiders Tabaksindustrie. |
Snoek, Dirk |
24-02-1884 |
Rotterdam |
Woensel/Eindhoven. Bankwerker. Anarchist. Secretaris I.A.M.V. Eindhoven. Secretaris Bond Christen-Socialisten. Ontslagen wegens revolutionaire neigingen. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Lijst links-extremistische personen (1939). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Eindhoven. Bezoeker van communistische nederzetting 'de Ploeg' (1926). |
Snoek, J. |
19-01-1887 |
Gorinchem |
Gorinchem. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Snoek, Meindert |
- |
|
Gorinchem. Voorzitter afdeling C.P. en ex-lid gemeenteraad. |
Snoek, P. |
- |
|
Dordrecht. Anti-militaristisch propagandist (1921). Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Snoek, R. |
25-11-1882 |
Haarlem |
Den Haag. Opperman. Secretaris afdeling Federatie van Opperlieden. |
Soelen, Dirk van |
24-12-1899 |
Amsterdam |
Amsterdam. Expeditieknecht/Pakhuisknecht. Ex-dienstweigeraar. Te Aalten aangehouden na bezoek congres I.A.M.V. Arnhem 1921. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Soep, A. |
27-07-1874 |
Amsterdam |
Den Haag. Koopman. Communist. België uitgezet, was daar leider der C.P. In Nederland in verbinding met vooraanstaande communisten. R.S.P. (1932). Krijgt paspoort (1932). |
Soet, Chr. Th. J.B. de |
21-01-1883 |
Amsterdam |
Amsterdam. Kleermaker. 2e Voorzitter Socialistische Partij. Secretaris Landelijke Federatieve Bond Arbeiders Kledingindustrie. Voorzitter Revolutionair Comité tegen Vlootwet. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. |
Sondorp, N.J. |
14-11-1888 |
Haarlem |
Haarlem. Schoenmaker/ winkelier. Dienstweigeraar. Secretaris afdeling Rapaille Partij. Ex-secretaris I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Sormani, C.G.T. |
30-07-1888 |
Vries |
Amsterdam/Ede. 1e Secretaris Federatie v. Transportarbeiders (1921). Redacteur 'Het Transportbedrijf'. Mei 1926 bedankt voor zijn positie. Werkt vanaf die tijd voor moderne vakbeweging. Behoort tot oppositie in de C.P. |
Souwer, F.C.J. |
23-06-1898 |
Haarlem |
Haarlem. Metaalbewerker. Propagandist I.A.M.V. en ex-dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Spa, Th. |
- |
|
Winschoten. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Spaan, S. |
07-03-1892 |
Leeuwarden |
Amsterdam/ Antwerpen. Broodbakker. Communist. Bestuurslid W.A.C. Voorzitter Landelijke W.A.C. (1923). Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Spanjer, L.B. |
28-04-1891 |
Franeker |
Amsterdam. Voorzitter bijeenkomst Comité van Actie tegen de Revolutiewet-Heemskerk (Amsterdam 1920). Spreekt voor I.A.M.V. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Onderhandelaar P.A.S. Amsterdam bij bouwconflict (1921). 2e Secretaris Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (1922). Ex-voorzitter P.A.S. en ex-secretaris Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders. Rechtskundig adviseur Steunfonds voor Slachtoffers van Principieel en Daadwerkelijk antimilitarisme (1931). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. |
Spanjer-de Jong, El. |
22-07-1891 |
Kollum |
Amsterdam. Commissaris I.A.M.B. en commissaris afdeling Amsterdam I.A.M.V. 2e Secretaresse Revolutionaire Onafhankelijke Vrouwenbond. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. 2e Secretaris Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. |
Speelman, Tj. |
13-02-1882 |
|
Finsterwolde. Kandidaat 'Hongerlijderspartij' gemeenteraad 1923. (ongeveer als C.P.). |
Spiekerman, M.J. |
21-09-1886 |
Amsterdam |
Amsterdam. Wagenbestuurder tram. 2e Penningmeester Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. |
Spierdijk, Albertus |
05-05-1861 |
Alkmaar |
Den Haag. Handelsreiziger. Voorzitter Vrije Socialisten. Colporteur. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Spiero, M. |
27-04-1892 |
Den Haag |
Amsterdam. Letterzetter. Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Stadsdrukkerij. |
Spijker, D. van |
15-11-1888 |
Diepenveen |
Deventer. Meubelmaker. Leider Vrije Socialistische Vereniging. |
Spijker, F. |
- |
|
Beverwijk. Secretaris afdeling S.A.J.O. |
Sporre, H.J. |
24-10-1866 |
Amsterdam |
Amsterdam. Gemeentekraandrijver. 2e Penningmeester Nederlandse Federatieve Bond Ambtenaren Openbare Dienst. |
Staallekker, F.L. |
27-09-1884 |
|
Den Haag. Huisschilder. Secretariaat 'Gemeenschappelijk Grondbezit'. |
Staats, Hindrik |
11-06-1900 |
Beerta |
Finsterwolde. Kandidaat 'Hongerlijderspartij' verkiezing gemeenteraad 1923. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst van links-extremistische personen (1939). |