Persoonsnaam |
Geboortedatum |
Geboorteplaats |
Bijzonderheden |
Hagen, H. |
05-04-1885 |
Elst |
Nijmegen. Schilder. Voorzitter Vrijdenkersvereniging de Dageraad. |
Hagoort, J. |
- |
|
Rotterdam. Wagenbestuurder tram. Voorzitter Afdeling Onafhankelijke Organisatie Spoor- en Tramwegpersoneel. |
Hahn, H.F.N. |
07-12-1884 |
Amsterdam |
Den Haag. Monteur gasfabriek. Bestuurslid afdeling Den Haag van de Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). |
Hal, J.C. van |
11-11-1891 |
Velsen |
Amsterdam. Werkman Binnengasthuis. 2e Penningmeester NederlandseFederatieve Bond Personeel Openbare Dienst onderafdeling Gasthuizen. |
Hal, Jacobus van |
14-10-1896 |
Uitgeest |
[Geboortejaar ook 1895]. Amsterdam. Werkman binnengasthuis. Communist. Penningmeester Nederlandse Fedeartieve Bond Personeel Openbare Dienst, onderafdeling Gasthuizen. Aangehouden wegens ronselen voor Spanje. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hal, Salomon van der |
19-01-1888 |
Usquert |
Amsterdam. Ambtenaar Departement van Koloniën (1919). Voorzitter afdeling Amsterdam C.P. (1919, 1920, 1921). Penningmeester Amsterdamse studieclub tot bestudering socialisme. Bestuurslid Comité steun Rusland. Afgetreden als voorzitter afdeling Communistische partij (1925). Lijst revolutionairen (1925). |
Hall, A.J. van |
15-07-1888 |
Den Bosch |
Amsterdam. Los werkman. Voorzitter Heiwerkers verg. Broederschap. Voorzitter Hei en Grondwerkers associatie Vooruit. |
Halm, H.F.N., zie Hahn, H.F.N. |
- |
|
None |
Ham, C. v.d. |
- |
|
Rotterdam. Correspondentieadres Vrije Jeugd Verbond. Secretaris Socialistische Zangvereniging Nieuw Leven. Lijst revolutionairen (1925). |
Hamelink, A.M. |
- |
|
Vlissingen. Anti-militaristisch propagandist (1921). Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Hamelink, J. |
07-03-1865 |
Zaanslag |
Haarlem. Koopman. Propagandist C.P. en I.A.M.V. |
Hamet, Cornelis |
15-01-1882 |
Assen |
Haarlem/Arnhem/Nijmegen/ Zaandam. Timmerman. Lijst revolutionairen (1925). Algemeen Bestuur Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (1922). Voorzitter Landelijke Federatie afdeling Bouwvakarbeiders. Voorzitter afdeling Arnhem Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (1938). Secretaris P.A.S. Voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Propagandist N.A.S. afdeling Zaanstreek (1926). In 1925 afgetreden als secretaris P.A.S. Bestuur N.A.S. (1937). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hamme, E. |
15-05-1899 |
Amsterdam |
Amsterdam .Commissaris Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige bedrijven. |
Hammega, L. |
27-01-1884 |
Amsterdam |
Amsterdam. Behanger. 1e Secretaris Landelijke Federatieve Bond Meubelmakers, onderafdeling Behangers. |
Hamminga, J. |
28-02-1874 |
|
Appingedam. Lijst revolutionairen (1925). Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Hamminga, M. |
- |
|
Winschoten. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Hammink, J. |
- |
|
Almelo. Kandidaat S.P. voor gemeenteraadverkiezing 1923. |
Hansen, D.A. |
- |
|
Amsterdam. Kandidaat Vrijdenkers verkiezing gemeenteraad 1923. |
Hardeman, C. |
30-01-1888 |
Veenendaal |
Enschede. Lid C.P. gemeenteraad. Kandidaat C.P. Provinciale Staten 1923. |
Harder, J. |
20-02-1891 |
Amsterdam |
Amsterdam. Chauffeur. Penningmeester Chauffeursvereniging. Bewust Streven. |
Hardorff, Gerard Anton |
03-06-1885 |
Den Haag |
Heerlen/ Ruhrgebied/Den Haag. Mijnwerker. Uitgewezen (1919). Dient in Duitsland in Rode Leger. Ontsnapt uit Engels krijgsgevangenenkamp. Spartakist. Kreeg hulp van Wijnkoop (1920). Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). (Geboortemaand ook april). |
Harinck, H. |
09-11-1880 |
Middelburg |
Amsterdam. Gasfitter. Sectiehoofd der C.P. |
Harinck, Th. R. |
20-11-1873 |
Middelburg |
Den Haag. Administrateur Brochurehandel I.A.M.V. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). |
Harkema, Pieter Roelof |
15-09-1892 |
Uithuizermeer |
Rotterdam/Groningen/Almelo/ Appingedam. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad en Provinciale Staten 1923. Partijraad C.P.H. (1924). Vertegenwoordiger I.R.H. Het Noorden. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). Bestuurslid N.A.S. (1926). Bedankt als lid Generale Raad I.R.H. (1927). Benoemd tot districtspropagandist N.A.S. met standplaats Groningen (1925). Lijst revolutionairen (1925). Medewerker Klassenstrijd (1925). |
Harmelen, W.L. van |
- |
|
Den Bosch. Kandidaat Sociale Partij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Harsel, P.J. van |
06-02-1890 |
|
Helmond. Voorzitter afdeling Federatie Bouwvakarbeiders. |
Harskamp, Joh. |
- |
|
Oterleek. Ex-secretaris afdeling I.A.M.V. |
Hart, J. de |
- |
|
Avenhorn. Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Harteveld, J. |
- |
|
None |
Hartevelt, J. |
- |
|
Leiden. Secretaris afdeling P.A.S. Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Hartman, E.J. |
02-11-1886 |
Dordt |
Rotterdam. Sectiehoofd C.P. Linker Maasoever. |
Hartman, W. |
- |
|
Zaandam. Secretaris afdeling Vrije Jeugd Verbond. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). |
Hartog-Bakker (Bakkers), E. den |
28-06-1893 |
Westmaas |
Rotterdam. Anarchiste. Geïnteresseerd bij Ferrerschool. |
Has, J. |
01-11-1902 |
Beets |
Beets (Nieuwe). Secretaris afdeling Avenhorn der I.A.M.V. |
Hasselbach-Willemsen (Hasselbroek-Willemsen), H. |
20-11-1882 |
|
Zutphen. Lijst revolutionairen (1925). Zutphen. Bestuurslid Hulpcomité voor Rusland. Lijst revolutionairen (1925). |
Hasseloo, Ph.J.J. |
03-03-1893 |
Dordt |
Leiden. Propagandist C.P. Secretaris W.A.C. 1e Voorzitter afdeling Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige en aanverwante bedrijven. Lijst revolutionairen (1925). |
Haverkamp Begemann, C.M.C. |
18-08-1876 |
Nuenen |
Nuenen. Bekend revolutionaire. Gehuwd met W.F. Haas. Verblijft 1923 bij Proost (Jansen) te Den Haag. |
Haverkamp Begemann, Egbert Paul H. |
02-07-1879 |
Helmond |
Ellecom/ Helmond/ Naarden/ Kamerovo. Directeur handelsonderneming/ Industrieel. Communist. Verspreidt opruiend materiaal. 1925 naar Rusland vertrokken; daarna geen communist meer. Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen (1927). Lijst links-extremistische personen (1939). Christen-Socialistische Revolutionaire Propaganda. |
Haverkamp Begemann-Matthijssen, Sabine |
28-06-1891 |
Helmond |
[Geboortedatum ook 28 juli 1891]. echtgenote van E.P. Haverkamp Begeman(n) en van Gerrit Gerritsen. Revolutionaire. Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen (1927). Helmond. Revolutionair propagandiste. Helmond. echtgenote van Paul Egbert (bedoeld is Egbert Paul) Haverkamp Begemann. Nuenen. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Tilburg? Kandidaat-lid Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen (1919). |
Havers, W. |
20-09-1865 |
Dordt |
Den Haag. Bode de Volharding. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). Redacteur de Vrije Gedachte. Voorzitter Sociale Partij afdeling Den Haag. Spreker de Dageraad. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. |
Havinga, W. |
- |
|
Groningen. Voorzitter Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. C.P. |
Hazelhoff, G. |
- |
|
Winschoten. Secretaris afdeling I.A.M.V. |
Hazenberg, Enne |
20-01-1891 |
Groningen |
Groningen. Timmerman. Communist. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hazenkamp, Barend Gerrit |
18-01-1893 |
Hengelo |
Almelo/ Schiedam. Letterzetter. Anti-militaristisch propagandist (1921). Communist. Kandidaat C.P. voor Provinciale Statenverkiezing 1923. Voorzitter afdeling Schiedam der I.R.H. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hazenkamp, Jan |
15-03-1887 |
Hengelo |
Hengelo. Grondwerker/Wever. Lid gemeenteraad C.P. (tot 1926). Bestuurslid Federatie C.P. Behoort tot de oppositie in de C.P. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935). Syndicalist (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Heerden, P. van |
14-09-1892 |
Haarlem |
Haarlem. Metselaar. 1e Penningmeester Haarlemse Bouwassociatie. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Heino, I. |
- |
|
Enschede. Colporteur Vrije Socialist. |
Hellewaard, E.M. |
16-08-1888 |
Amsterdam |
Nijmegen. Propagandist I.A.M.V. |
Hellinga, O. |
13-09-1894 |
Gikerk |
Middelburg. Fabrieksarbeider (1926). Ex-secretaris afdeling C.P. |
Helmers, C.F. |
17-11-1854 |
Amsterdam |
Amsterdam. Timmerman. Sectiehoofd der C.P. sectie 7 (1921). Stoottroepen. Redactie De Munitiewerker. |
Helmers, H. |
24-10-1878 |
Amsterdam |
Amsterdam. Boekhouder. Secretaris C.P. afdeling Amsterdam (1921). Ex-bestuurslid afdeling Amsterdam der C.P. Ex-bezoldigd penningmeester der C.P. Legt bij vertrek uit Amsterdam penningmeesterschap neer (1922). Geroyeerd als lid C.P. Behoort tot de oppositie. Lijst revolutionairen (1925). |
Helmus, P. |
- |
|
Zuidhorn. Secretaris afdeling C.P. |
Hendrikse, W.N. |
27-03-1863 |
Zierikzee |
Schilder. Secretaris afdeling C.P. in Middelburg. Vertrokken naar Tongeren (België). |
Hennink, H. |
28-04-1893 |
Amsterdam |
Amsterdam. 2e Secretaris Federatieve Bond Arbeiders Tabaksindustrie. |
Henrar, Th. |
01-02-1900 |
Utrecht |
Amsterdam. Ontslagen spoorwegbeambte. Werkzaam bij Huurcommissie. Vooraanstaand communist. |
Herder P.zn, Binne |
16-06-1884 |
Ooststellingwerf |
Groningen/Emmer Erfscheidenveen. Opperman. Secretaris Anarchistische Propaganda Club. Leider van de staking van de veenarbeiders 1921. Lid Algemeen Bestuur V.A.U.-groep Harsman. Voorzitter Exploitatiecommissie De Arbeider. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris afdeling V.S.V. (1938). Voorzitter congres V.A.U. te Amsterdam op 25/26 april 1938.Algemeen bestuur V.A.U. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hermans, W.J. |
- |
|
Amsterdam. Commissaris P.A.S. |
Herrebrugh, W.J.J. |
15-11-1881 |
Amsterdam |
Zutphen. Secretaris afdeling I.A.M.V. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hesseling-Matzen, Johanna Wilhelmina |
27-05-1894 |
Amsterdam |
[Echtgenote van Hesseling, J.Th.] Amsterdam. Lid bestuur C.P.H, district Noord-Holland/Utrecht. Amsterdam. Lid hoofdbestuur Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. Bestuurslid Steuncomité Rusland. |
Hesselingen, J. van |
14-09-1868 |
Westzaan |
Hilversum. Depothouder van communistische brochures. Lijst revolutionairen (1925). Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. |
Heutink |
- |
|
Secretaris Nederlandse Federatie Arbeiders Esperantisten. |
Heutink, Willem |
27-04-1896 |
Enschede |
Enschede. Fabrieksarbeider/winkelier. Vrijdenker. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Secretaris afdeling I.A.M.V. Is afgetreden als secretaris I.A.M.V. Afdeling is ontbonden. Lijst revolutionairen (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hidding, Lucas |
07-03-1892 |
Emmen |
Sleen/Kerkrade/ Heerlen. Kolonie Glück Auf. Mijnwerker. Bij verschillende bewegingen aangesloten geweest. Vooraanstaand communist. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Partijraad C.P.H. (1924). Publiceert in communistische bedrijfskrant Het woord van den mijnslaaf onder de rubriek 'Spothoekje'. Werklozen Congres R.V.O. Voorzitter Communistische Partij afdeling Zuid-Limburg. Lijst revolutionairen (1925). Lijst revolutionairen (1925). Voorzitter afdeling C.P.H. (voor 1929). Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Koerier naar Keulen. Ontslagen bij Staatsmijnen. Wil net als A.A.U. Betriebsorganisation. Revolutionair. Leider R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hidma, Sjoerd Watse |
21-06-1881 |
Deventer |
Deventer. Koopman/ zandvormer. C.P.N. (1939). Secretaris Vrije Socialistische Vereniging. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hiemstra, van |
- |
|
Sint-Jacobie Parochie. Boekhandel. Vooraanstaand anarchist. |
Hijner, Carl |
- |
|
Bergeijk/ Best (N.-B.). Leider ontginning gronden op communistische grondslag op Van Galenstichting. Lijst revolutionairen (1925). |
Hilbink, L.B. |
15-07-1885 |
Amsterdam |
Amsterdam. Loopknecht. Secretaris Sociaal Anarch. Actie. Secretaris Comité tegen Reactie inzake Bomaanslag. |
Hilligers, Chr. F. |
17-01-- |
Amsterdam |
[Geboren tussen de jaren 1880 en 1889.] Amsterdam. Stukadoor. Secretaris Landelijke Federatie Bouwarbeiders, onderafdeling Vervoerders. |
Hilst, J.Th.van |
10-03-1897 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman Gemeente Waterleiding. Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst, onderafdeling Waterleiding. |
Hitman, Harmen |
05-01-1898 |
Stiens |
Drachten. Secretaris afdeling I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hittema, P. |
16-11-1886 |
Heer Hugowaard |
Oude Niedorp/ Heerhugowaard. Ex-secretaris afdeling Oude Niedorp van de I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hoeber, J. |
- |
|
Leeuwarden. Secretaris Vrije Socialistische Groep. |
Hoed, W.B. v.d. |
25-12-1874 |
Breukelen |
Amsterdam. Werkman Reiniging. Voorzitter Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Handelsinrichting. |
Hoek, G.J.W. |
06-04-1861 |
Ommen |
Amsterdam. Voorzitter Socialistische Anarchistische Propaganda C* Exelsior. |
Hoek, mw. T. v.d. |
14-08-1898 |
|
Utrecht. Bediende Girodienst. Aanhangster van C. Boeke. Penningmeester De Christen en de Oorlog. |
Hoenders, W.A. |
06-12-1884 |
Arnhem |
Den Haag. Bouwkundig tekenaar. Voormalig secretaris communisten, later anarchist maar keert zich af. Behoort tot groep van Van der Linde, Kooyman, c.s. Lijst Nederlandse revolutionairen (1924). |
Hoevenberg, Cornelis |
14-10-1896 |
Vlissingen |
Rotterdam. Los werkman/stoker. Anarchist. Dienstweigeraar. 2e Voorzitter W.A.C. In 1925 afgetreden als voorzitter. Nu secretaris Syndicalistisch P.A.S. Lijst revolutionairen (1925). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hoffmann, A.B.J. |
07-09-1891 |
Amsterdam |
Amsterdam. Penningmeester Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige bedrijven. |
Hofland, W. |
- |
|
Krommenie. Secretaris Bouwvakarbeiders, aangesloten bij I.A.M.V. |
Hofman, G. |
- |
|
Amsterdam. 2e Penningmeester Landelijke Federatie van Fabrieksarbeiders. |
Hofman, W.A.J. |
30-06-1885 |
N. Amstel |
Amsterdam. Meubelmaker. Lid Verg. voor anti-militairistische propaganda. Anarchist. Ex-commissaris van het W.A.C. |
Hogerheyde, A. |
21-05-1898 |
Amsterdam |
Amsterdam. 2e Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige bedrijven. |
Holder, Pl. den |
- |
|
Leiden. Bestuurslid groep Leiden Broederschap in Christus. |
Hollander, P. |
12-05-1887 |
Amsterdam |
Amsterdam. Werkman gasfabriek. Bestuurslid Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Gaswerkers. |
Holscher, Arn. |
05-11-1894 |
Gouda |
Amsterdam. Secretaris Buurthuurdersvereniging Haarlemmerpoort. |
Holtstege |
- |
|
Oosterbeek. Secretaris de Zaaier. Bestuurslid afdeling I.A.M.V. |
Holwerda (alias Hol, J. van) |
- |
|
Groningen. Propagandist C.P. Leider Jeugdorganisatie. |
Homma, J. |
30-03-1874 |
Balk |
Amsterdam. Los werkman. Commissaris W.A.C. (1923). Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje in een militair autopark (1937). Keert terug; zijn paspoort wordt door de consul-generaal in Marseille ingehouden. |
Hondebrink, A. |
- |
|
Almelo. Secretaris Federatie van Grondwerkers. |
Honderdos, P.S. |
11-11-1891 |
Amsterdam |
Amsterdam. Machinist Gemeentepont. 1e Secretaris Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst onderafdeling Veren. |
Hondt, J.A. de |
- |
|
Vlissingen. Kandidaat Sociale Partij verkiezing gemeenteraad 1923. In april 1924 overleden. Lijst revolutionairen (1925). |
Hoogcarspel, Jan (alias Vries, de alias Bitter, J.) |
06-04-1888 |
Amsterdam |
Rotterdam. Communistische onderwijskracht (1929). Bestuur C.P.H.L.C. (landelijk) en voorzitter federatie Zuid-Holland (1926). Voorzitter C.P.H.C.C. Rotterdam. Voorzitter I.A.H. Holland (1926, 1927). Voorzitter Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdr. afdeling Rotterdam (1928). Bestuur Liga tegen Imperialisme (1928). Voorzitter congres oppositie C.P.H. (Amsterdam 1926). Volgeling van Wijnkoop (1926). Voorzitter C.P.H.C.C. (1927). Leraar H.B.S. Vertaalt rede W. van Ravesteyn op 1 mei 1925 in het Engels. Wijnkoopgroep (1926). Lijst revolutionairen (1925). |
Hoogendijk, G. |
- |
|
Pernis. Kandidaat Sociale Partij verkiezing gemeenteraad 1923. |
Hoogendijk, W. |
- |
|
None |
Hoogerheide, M. (alias Heyde, v.d.) |
15-12-1888 |
Amsterdam |
Amsterdam. Bakker. Voorzitter sectie de Eilanden der C.P. (1921). Voorzitter/secretaris Buurthuurdersvereniging de Eilanden. Penningmeester Centraal Comité Buurthuurdersverenigingen. Bestuurslid afdeling C.P. |
Hoogervorst, H.A. |
15-05-1887 |
Voorhout |
Aalsmeer. Anti-militaristisch propagandist (1921). Propagandist C.P.N. Lijst links-extremistische personen (1939). Secretaris der Afdeling I.A.M.V. |
Hoogeveen, Jurgen (Jurjen) |
09-07-1902 |
Appelscha/ Ooststellingwerf |
Donkerbroek/Haarlem/Oosterwolde. Koopman. Anarchist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Ondertekent rapport congres V.A.U. 1938. Secretaris-penningmeester Comité van Provinciale Samenwerking op anti-militaristisch Gebied in Noord-Holland. Vertegenwoordiger V.A.U. (1938). Voorzitter kunstavond Pinkstermobilisatie Vrije Socialisten (Santpoort 1936). Lijst links-extremistische personen (1939). |
Hoogeveen, Roelof |
23-03-1900 |
Zwartsluis |
Amersfoort. Kantoorbediende. Religieus Anarcho-Communist. Oprichter afdeling I.A.M.V. Lijst revolutionairen (1925). Secretaris Anti-huldigings Comité Jubileumfeesten (1938). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. |
Hoogstrate, J. |
- |
|
Amsterdam. Sectiehoofd Vakvereniging. Commissie Cellenbouw. |
Hoop, Chr.P.H.J. de |
26-04-1901 |
Utrecht |
Utrecht. Loodgieter. Ex-administrateur Vrije Jeugd Verbond. Is afgetreden. |