dr. Gerhard Dapper
geboren:
1695
overleden:
26-09-1766
lid
Raad van Deventer
(1725
-
1766).
bronnen voor de persoonsgegevens
Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 110 en II, 187-191.
Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 48 (1930) 198.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1737 - 30-04-1738
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1737 - 30-04-1738
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1742 - 30-04-1743
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1742 - 30-04-1743
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-06-1750 - 04-05-1753
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-06-1750 - 04-05-1753
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1755 - 01-11-1756
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1755 - 01-11-1756
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1761 - 30-04-1762
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1761 - 30-04-1762
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...