Reint Jan Sloet tot Everlo
geboren:
1722
overleden:
05-05-1796
lid
Ridderschap van Overijssel
(1762
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 741.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1774 - 14-05-1775
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1774 - 14-05-1775
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 741 geeft onjuist aanvangsjaar 1773.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1776
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1776
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1778 - 30-04-1780
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1778 - 30-04-1780
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1782
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1782
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1786 - 30-04-1788
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1786 - 30-04-1788
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1789 - 19-04-1790
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1789 - 19-04-1790
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1791
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1791
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1792 - 31-10-1793
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1792 - 31-10-1793
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...