Jacob Vriesen
geboren:
1684
overleden:
-
lid
Raad van Zwolle
(1719
-
1759).
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 622.
Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 558-560.
functies in bovenlokale instellingen
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1723 - 30-04-1726
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1723 - 30-04-1726
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1728 - 18-05-1729
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-05-1728 - 18-05-1729
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1729 - 29-04-1732
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1729 - 29-04-1732
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1732 - 30-04-1735
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1732 - 30-04-1735
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1735 - 30-04-1736
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1735 - 30-04-1736
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1738 - 31-10-1739
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1738 - 31-10-1739
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-05-1740 - 01-05-1741
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-05-1740 - 01-05-1741
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1741 - 30-04-1744
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1741 - 30-04-1744
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-05-1747 - 30-04-1748
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-05-1747 - 30-04-1748
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1748 - 30-04-1750
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1748 - 30-04-1750
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...