Gerrit Helmich baron van Voorst tot Bergentheim
Ook bekend als Gerrit Helmich van Voorst tot Alerdinck.
geboren:
1694
overleden:
23-12-1778
lid
Ridderschap van Overijssel
(1726
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 664.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-11-1745 - 23-05-1747
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-11-1745 - 23-05-1747
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-04-1756 - 24-04-1759
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-04-1756 - 24-04-1759
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1764 - 30-04-1766
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1764 - 30-04-1766
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1767 - 30-10-1768
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1767 - 30-10-1768
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 21-05-1770 - 30-04-1772
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 21-05-1770 - 30-04-1772
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-05-1774 - 25-04-1775
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 20-05-1774 - 25-04-1775
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...