Gerrit Jan van Rhemen tot Rhemenshuizen
geboren:
1713
overleden:
25-09-1787
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 688.
functies in bovenlokale instellingen
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1741 - 02-05-1743
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-07-1744 - 01-11-1745
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1754 - 30-04-1755
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 09-05-1763 - 09-05-1764
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1766
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 688 geeft aanvangsjaar 1765.
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1767 - 30-04-1768
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1769 - 30-04-1771
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1772
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Zowel Schilder als Van Heel (zie institutionele toelichting) geven Van Rhemen tot Rhemenshuizen gelijke zittingstermijn als Rutger van Haersolte tot Toutenburg (1705-1786, elders in deze database), eveneens voor Vollenhove, hoewel er voor dat kwartier één zetel was.
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1773 - 30-04-1774
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1775 - 30-04-1777
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 3, 688 en Schilder (zie institutionele toelichting) geven, in tegenstelling tot Van Heel (zie institutionele toelichting) 1776. Schilder geeft tegelijkertijd als einddatum van voorganger Rutger van Haersolte 31 oktober 1775, op basis waarvan de aanvangsdatum van Van Heel voor de juiste wordt gehouden.
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1778 - 30-04-1780
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1782
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...