Coenraad Willem Bentinck tot Werkeren
geboren:
1737
overleden:
10-12-1800
lid
Ridderschap van Overijssel
(1762
-
1795).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 741.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1766 - 26-04-1768
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1766 - 26-04-1768
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1774
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1774
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1776
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1775 - 30-04-1776
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1778 - 30-04-1779
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1778 - 30-04-1779
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1783 - 25-05-1784
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-05-1783 - 25-05-1784
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1789
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1789
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1792
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1792
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1793 - 06-02-1795
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1793 - 06-02-1795
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...