Johan Anton baron van Knuth
geboren:
1759
overleden:
09-1793
lid
Raad van Kampen
(1780
-
1787).
opmerkingen
Raad: ontslagen 1787.
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 724.
Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 175
functies in bovenlokale instellingen
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1782 - 30-04-1783
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1782 - 30-04-1783
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1781.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1786
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1786
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...