dr. Nicolaas Coninck
geboren:
1638
overleden:
22-01-1696
bronnen voor de persoonsgegevens
Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 144.
Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 238.
Genealogie van de Familie Boelisz en aanverwante geslachten. Handschrift in het Familiedossier Boelisz (CBG, collectie Verloren) 65.
Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 67 en 68.
functies in bovenlokale instellingen
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-01-1669 - 07-04-1671
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 15-05-1682 - 20-05-1683
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 04-07-1692 - 10-06-1694
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...