Allard Johan Gansneb genaamd Tengnagel tot Bonkenhave
geboren:
1692
overleden:
23-05-1774
lid
Ridderschap van Overijssel
(1715
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 647.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1742 - 30-04-1744
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1742 - 30-04-1744
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1746 - 30-04-1747
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1746 - 30-04-1747
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1748 - 30-04-1750
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1748 - 30-04-1750
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1751 - 30-04-1753
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1751 - 30-04-1753
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1754 - 31-10-1757
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1754 - 31-10-1757
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1759 - 31-10-1760
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1759 - 31-10-1760
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1762 - 30-04-1764
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1762 - 30-04-1764
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1768 - 31-10-1769
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1768 - 31-10-1769
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1773
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1773
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...