Lambert Quadacker
geboren:
1607
overleden:
1660
lid
Raad van Deventer
(1642
-
1660).
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 497.
Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 100-102.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-08-1648 - 26-07-1651
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-08-1648 - 26-07-1651
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1652 - 31-03-1656
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1652 - 31-03-1656
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
Benoeming door de Staten van Overijssel op 11 mei.