Roeloff van Steenbergen
geboren:
1619
overleden:
24-10-1680
lid
Raad van Deventer
(1661
-
1671).
lid
Raad van Deventer
(1673
-
1680).
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 518.
Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-105.
Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-10-1663 - 19-11-1666
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 31-10-1663 - 19-11-1666
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-07-1671 - 03-04-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-07-1671 - 03-04-1672
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
Beƫindiging waarschijnlijk wegens ontslag uit de raad van Deventer.