Johan Philips Christoffel baron van Keppel tot Stoevelaar
geboren:
1685
overleden:
30-03-1741
lid
Ridderschap van Overijssel
(1712
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 638.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1720 - 03-05-1723
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1720 - 03-05-1723
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1724 - 30-04-1726
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1724 - 30-04-1726
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1727 - 30-04-1729
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1727 - 30-04-1729
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1730 - 30-04-1732
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1730 - 30-04-1732
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1733 - 30-04-1735
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1733 - 30-04-1735
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1736 - 30-04-1738
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1736 - 30-04-1738
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1739 - 30-03-1741
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1739 - 30-03-1741
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Beƫindigd door overlijden.