dr. Lambertus Nilant
geboren:
1728
overleden:
26-10-1778
lid
Raad van Zwolle
(1759
-
1778).
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 681.
Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 18 (1928/1929) 128.
Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-05-1762 - 30-10-1763
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-05-1762 - 30-10-1763
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1765
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1764 - 30-04-1765
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1768 - 30-04-1771
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1768 - 30-04-1771
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1777 - 04-05-1778
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-05-1777 - 04-05-1778
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...