Berend Hendrik Bentinck tot Schoonheten
geboren:
1703
overleden:
19-02-1773
lid
Ridderschap van Overijssel
(1728
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 675.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1729 - 01-05-1732
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1729 - 01-05-1732
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1734 - 30-04-1737
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1734 - 30-04-1737
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1738 - 30-04-1740
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1738 - 30-04-1740
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1741 - 30-04-1743
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1741 - 30-04-1743
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Deze termijn niet in A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 675 en Schilder (zie institutionele toelichting); alleen in Van Heel (zie institutionele toelichting).
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1744 - 31-10-1745
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1744 - 31-10-1745
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1746 - 30-04-1749
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1746 - 30-04-1749
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...