dr. Hendrik Podt
geboren:
ca.
1675
overleden:
14-12-1752
lid
Raad van Deventer
(1712
-
1752).
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 611.
Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 108-110 en II, 187-190.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1719 - 30-04-1720
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1719 - 30-04-1720
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1721 - 30-04-1722
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1721 - 30-04-1722
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1723 - 30-04-1724
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1723 - 30-04-1724
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1731 - 30-04-1732
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1731 - 30-04-1732
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1735 - 30-04-1736
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1735 - 30-04-1736
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-11-1736 - 28-05-1738
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-11-1736 - 28-05-1738
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
Aanvang: ingangsdatum.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1738 - 30-04-1739
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1738 - 30-04-1739
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 11-06-1743 - 18-07-1746
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 11-06-1743 - 18-07-1746
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1749 - 30-04-1752
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1749 - 30-04-1752
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...