dr. Dionys Hendrik van Schuijlenburch
geboren:
1736
overleden:
1805
lid
Vroedschap van Gorinchem
(1768
-
1795).
bronnen voor de persoonsgegevens
Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 143v.
Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 24 (1906) 197.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1772 - 30-04-1775
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1794 - 30-01-1795
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1794 - 30-01-1795
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...