Jacob van Coeverden tot Stoevelaar
geboren:
ca.
1628
overleden:
04-06-1707
lid
Ridderschap van Overijssel
(1652
-
).
opmerkingen
Persoonsgegevens: Raad van State 450 jaar geeft geboortejaar 1627, Mensema 1628.
bronnen voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 507.
Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 155.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-12-1654 - 15-10-1657
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-12-1654 - 15-10-1657
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1666 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1666 - 29-09-1672
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1674 - 31-03-1675
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1674 - 31-03-1675
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1675 - 30-04-1693
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1675 - 30-04-1693
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-05-1699 - 04-06-1705
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 20-05-1699 - 04-06-1705
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...