Willem baron van Ittersum tot Oosterhof
geboren:
1707
overleden:
04-06-1779
lid
Ridderschap van Overijssel
(1741
-
).
bron voor de persoonsgegevens
Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 700.
functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-06-1749 - 21-05-1750
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-06-1749 - 21-05-1750
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1753 - 07-05-1754
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1753 - 07-05-1754
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 02-02-1755 - 30-04-1756
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 02-02-1755 - 30-04-1756
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 700 geeft onjuist eindjaar 1759.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1757 - 30-04-1759
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1757 - 30-04-1759
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1760 - 30-04-1762
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1760 - 30-04-1762
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 700 geeft onjuist eindjaar 1763.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1763 - 30-04-1765
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1763 - 30-04-1765
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
Schilder en Van Heel (zie institutionele toelichting) geven aanvang 1 mei; de resoluties van de Staten van Overijssel 1 november.
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1768 - 30-04-1769
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1768 - 30-04-1769
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1773
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1773
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...