dr. Hendrik Crans
geboren: -
overleden:
13-05-1791
lid
Raad van Zwolle
(1753
-
1787).
lid
Raad van Zwolle
(1788
-
1791).
opmerkingen
Persoonsgegevens: was nog minderjarig in 1738.
bronnen voor de persoonsgegevens
Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 671.
Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 181.
Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1760 - 30-04-1762
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1760 - 30-04-1762
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1765 - 01-05-1768
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1765 - 01-05-1768
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1772
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1772
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1777 - 30-04-1778
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1777 - 30-04-1778
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-02-1788 - 06-10-1791
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
<
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-02-1788 - 06-10-1791
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...