L. de Block
Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
Block
L.
de
Leo
Man
Mr.
11-8-1904
4-1-1988
Functie:
Directeur
vanaf
10-1947
tot
1-1-1953
Aantekeningen:
Buitenlands Betalingsverkeer op het Ministerie van Financiën
Functie:
Plv. thesauriër-generaal
vanaf
1-1-1953
tot
1-1-1959
Aantekeningen:
op het ministerie van Financiën
Functie:
Directeur-generaal
vanaf
1-1-1959
tot
1-09-1960
Aantekeningen:
voor Industrialisatie en Energievoorziening, ministerie van Economische Zaken
Functie:
Financieel directeur
vanaf
1-09-1960
tot
03-09-1963
Aantekeningen:
van de KLM
Functie:
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
vanaf
03-09-1963
tot
14-04-1965
Aantekeningen:
Kabinet Marijnen
Functie:
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
vanaf
14-04-1965
tot
22-11-1966
Aantekeningen:
Kabinet Cals
Functie:
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
vanaf
22-11-1966
tot
05-04-1967
Aantekeningen:
Kabinet Zijlstra
Functie:
Staatssecretaris Verkeer & Waterstaat
vanaf
26-11-1966
tot
05-04-1967
Aantekeningen:
Kabinet Zijlstra
Functie:
Minister van Economische Zaken
vanaf
05-04-1967
tot
07-01-1970
Aantekeningen:
Kabinet De Jong
Vervroegd afgetreden wegens kritiek op zijn beleid in de Tweede Kamer.
Functie:
Voorzitter
vanaf
1972
tot
1975
Aantekeningen:
Raad van Commissarissen FMO
Documenten